Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Engsvinget 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Navne: ELSE MARIE JENSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Revisor: R2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 fjernes Direktion: Knud Egebjerg Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-07-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engsvinget 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Engsvinget 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-10-25)
Den 2004-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engsvinget 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-10-25)
Den 2004-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Thulevej 5, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Vedtægter: 2004-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-07-05)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Direktion: Else Marie Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Henrik Stenf eldt Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-27 fjernes Revisor: Børge Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thulevej 5, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-09-24 tilføjes Direktion: Else Marie Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-09-24 tilføjes Navne: ELSE MARIE JENSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-09-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-24 tilføjes Revisor: Børge Olesen, Statsaut. revisor Henrik Stenf eldt Jacobsen, R2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)