Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | ||||
Revisor | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Virksomhedsform | ||||
Navne | Første regnskabsperiode |
Den 2024-04-18 tilføjes Binavne: Forsyningens Informationsfond (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-03-19 tilføjes Vedtægter: 2024-03-19 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-09-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-22 tilføjes Vedtægter: 2023-03-22 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-13 tilføjes Bestyrelse: Per Fuglevig Hedegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-13 fjernes Bestyrelse: Lone Mynster Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-09-15 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2020-09-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Direktion: Majbritt Brandstrup Fegar (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Søren Edlefsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-11-08 tilføjes Bestyrelse: Jacob Sten Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-08 fjernes Bestyrelse: Jesper Aalling Boysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-07 fjernes Bestyrelse: Jacob Sten Petersen (suppleant) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-10-30 tilføjes Bestyrelse: Jacob Sten Petersen (suppleant) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-10-30 fjernes Bestyrelse: Søren Edlefsen (næstformand) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-10-29 fjernes Bestyrelse: Bo Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-10-21 tilføjes Bestyrelse: Lone Mynster Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-10-21 fjernes Bestyrelse: Kim Mathiesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-30 tilføjes Direktion: Søren Edlefsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-31 fjernes Direktion: Eva Lange Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-24 tilføjes Bestyrelse: Bo Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-29 fjernes Bestyrelse: Thomas Dalsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-25 fjernes Bestyrelse: Line Udengaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-05 tilføjes Bestyrelse: Thomas Dalsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-03-05 fjernes Bestyrelse: Peter Bode Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-03-04 fjernes Bestyrelse: Thomas Dalsgaard (suppleant) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-03-25 tilføjes Vedtægter: 2019-03-25 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-25 tilføjes Bestyrelse: Line Udengaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-09-25 fjernes Bestyrelse: Knud Schousboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-09-04 tilføjes Vedtægter: 2018-09-04 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-07 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Wilbour Dam Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-09-06 fjernes Bestyrelse: Kenth Lindgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 fjernes Bestyrelse: Lars Duholm Blunck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-15 tilføjes Bestyrelse: Kenth Lindgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-09-15 fjernes Bestyrelse: John Haar-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-14 fjernes Bestyrelse: Knud Schousboe (næstformand) (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-08 tilføjes Formål: Fondens formål er ved formidling at virke til fremme af fjernvarmens udbredelse i Danmark ved annoncering, reklamer og andre salgsfremmende aktiviteter. (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2015-12-08 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden i forening med en direktør eller et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-29 tilføjes Bestyrelse: Søren Edlefsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Bestyrelse: Niels Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2015-09-10 fjernes Bestyrelse: Anders Damsgaard Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2015-09-08 tilføjes Hjemmeside: www.fif-marketing.dk (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@fif-marketing.dk (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-07 fjernes Kontaktoplysninger: dff@dff.dk (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Lilleholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-22 tilføjes Vedtægter: 2015-05-22 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-09-11 tilføjes Bestyrelse: Peter Bode Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2014-09-11 fjernes Bestyrelse: Torben Hermansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Duholm Blunck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2014-06-26 fjernes Bestyrelse: Søren Schmidt Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Jorsal (formand) (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2013-09-18 fjernes Bestyrelse: Steffen Kurt Møller Agger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-17 fjernes Bestyrelse: Peter Jorsal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Damsgaard Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2013-09-10 tilføjes Bestyrelse: Knud Schousboe (næstformand) (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2013-09-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-06 tilføjes Bestyrelse: John Haar-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Schmidt Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Jorsal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-30 tilføjes Bestyrelse: Torben Hermansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-30 fjernes Bestyrelse: Hans Hansen Høyrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-31 tilføjes Bestyrelse: Steffen Kurt Møller Agger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-23 tilføjes Formål: Fondens formål er at udbrede kendskabet til fjernvarme og dertil knyttede produkter. Fondens formål fremmes ved at: Samarbejde med realterede selskaber om markedsføring af fjernvarme og fjernvarmeteknologi i ind- og udland at bringe leverandører, varmeværker og forbrugere tættere ved samarbejde og information at synliggøre leverandørvirksomheder i fjernvarmebranchen at informere om energirigtig brug af fjernvarme til fjernvarmeforbrugere at pleje det fælles image om fjernvarme som en miljørigtig samt samfunds- og forbrugerøkonomisk god varmeforsyningsform at udarbejde og sælge salgs- og markedsføringsmateriale, hvor fjernvarmepilene kan indgå som det fælles unikke symbol på fjernvarme at fungere som indkøbscentral for indkøb af merchandise til fjernvarmeværker og medlemdvirksomsheder at stå til rådighed for henvendelser fra energiselskaber og foreninger i andre lande (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-05-23 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2008-05-23 tilføjes Vedtægter: 2008-05-23 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Galgebjergvej 44, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Bestyrelse: Tonny Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 fjernes Bestyrelse: Tonny Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Eva Lange Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-01 tilføjes Bestyrelse: Karin Birgitte Holm Sneskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-01 fjernes Bestyrelse: Sten Daugaard-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-19 fjernes Bestyrelse: Erik Blicher Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: dff@dff.dk (offentliggjort 2015-09-29)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galgebjergvej 44, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-21 tilføjes Bestyrelse: Sten Daugaard-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-15 fjernes Bestyrelse: Klavs Bech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-09-04 fjernes Bestyrelse: Mads Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-08-23 fjernes Bestyrelse: Finn Kongsmark Flanding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-11-10 fjernes Bestyrelse: Bendt Erik Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-01-23 tilføjes Navne: FJERNVARMENS INFORMATIONSFOND (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-22 fjernes Bestyrelse: Leif Byskov Kamstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-12-27 tilføjes Bestyrelse: Leif Byskov Kamstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)