Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FS 12 ApS (CVR 30177908) | NORMAL | 28.09.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FRITZ SCHUR TECHNICAL GROUP A/S (CVR 18860988) | 01.01.2001 | 28.09.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HANS BUCH A/S (CVR 75142412) | NORMAL | 31.08.2006 | 100,00% | 100,00% |
JOHS. THORNAM A/S (CVR 16114537) | NORMAL | 08.06.2006 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Gertsen & Olofsen Trading ApS (CVR 36949872) | OPLØSTEFTERSPALTNING | 31.12.2016 | 02.08.2017 | 100,00% | 100,00% |