Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johnny Normann Krogh | 22.10.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Damm | 01.03.2017 | 22.10.2018 | direktør |
Ole Madsen | 07.04.2015 | 28.02.2017 | adm. dir |
Torben Damm | 01.04.2014 | 06.04.2015 | direktør |
Hugo Kold Søndergaard | 01.09.2013 | 31.03.2014 | adm. dir |
Per Bertelsen | 31.08.2007 | 30.08.2013 | direktør |
Per Frederiksen | 08.09.1984 | 31.08.2007 | direktør |
Ole Walther Hundevadt | 08.09.1984 | 28.03.1994 | direktør |
Preben Berg | 08.09.1984 | 14.03.1991 | direktør |
Jørn Rodh Thomsen | 08.09.1984 | 15.03.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Stampe | 18.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Egedal Christensen | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Normann Krogh | 24.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Junker Andersen | 10.06.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Lildballe | 31.05.2016 | 26.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Pia Lykke Clavsen | 31.05.2016 | 24.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Seedorff Vinther Galsøe | 14.08.2013 | 20.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Nordahn | 10.06.2013 | 07.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Per Henrik Højgård | 22.05.2012 | 02.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Hans Ove Kronborg | 30.01.2012 | 14.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lildballe | 30.01.2012 | 07.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lene Hedegaard | 30.01.2012 | 07.06.2013 | formand |
Thomas Egedal Christensen | 15.03.2011 | 02.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Pedersen | 15.03.2011 | 14.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ole Stampe | 15.03.2011 | 30.01.2012 | formand |
Marianne Vibeke Sand | 15.01.2008 | 15.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Stolten Thomsen | 15.01.2008 | 15.03.2011 | formand |
Kaj Carlsen | 31.08.2007 | 15.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Per Henrik Højgård | 03.11.2006 | 30.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Frank Thiim Johnsen | 03.11.2006 | 10.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Borg Boesen | 03.11.2006 | 15.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Leif Fagernæs | 03.11.2006 | 15.01.2008 | formand |
Dorte Pedersen | 03.11.2006 | 31.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Sten Grønlund Larsen | 14.11.1997 | 03.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Erik Fallesen Skov | 16.12.1996 | 03.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Søndergård Bertelsen | 08.09.1984 | 03.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Carlsen | 08.09.1984 | 03.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Per Frederiksen | 08.09.1984 | 14.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henriksen | 08.09.1984 | 23.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Svend Børge Skov | 08.09.1984 | 28.03.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jens Laursen | 08.09.1984 | 28.03.1994 | bestyrelsesmedlem |
Preben Berg | 08.09.1984 | 15.12.1992 | bestyrelsesmedlem |
Poul Egon Rasmussen Bjernå | 08.09.1984 | 15.12.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Rodh Thomsen | 08.09.1984 | 14.03.1991 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Nielsen | 08.09.1984 | 29.06.1990 | bestyrelsesmedlem |