Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1989-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RINGSTED MØBELLAND ApS. (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2019-12-18 tilføjes Legale ejere: Rasmus Rindal Pedersen, Maria Rindal Pedersen, Martin Rindal Pedersen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-18 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Rindal Pedersen, Maria Rindal Pedersen, Martin Rindal Pedersen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: Carsten Øhauge Pedersen (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-12-14)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-12-14)
Den 2004-05-30 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbervej 3, 4100 Ringsted (offentliggjort 2004-05-21)
Den 2004-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Hansgade 43, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-14 tilføjes Navne: L.F. UDLEJNING ApS (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2004-05-13 fjernes Navne: RINGSTED MØBELLAND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-14 tilføjes Vedtægter: 2004-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-28 tilføjes Revisor: Carsten Øhauge Pedersen (offentliggjort 2015-08-25)
Den 1998-05-28 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 29. DECEMBER 1986 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Legale ejere: Flemming Erik Pedersen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 1988-11-29 tilføjes Reelle ejere: Flemming Erik Pedersen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 1988-09-21 fjernes Direktion: Gert Rindal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-21 fjernes Revisor: Ole Aarslev Lou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Hansgade 43, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-31 tilføjes Direktion: Gert Rindal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-31 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-31 tilføjes Navne: RINGSTED MØBELLAND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1984-12-31 tilføjes Revisor: Ole Aarslev Lou, REVISIONSAKTIESELSKABET AF 29. DECEMBER 1986 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)