Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Hvidhvask | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværdalen 6, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Direktion: Torkil Johannes Ryborg (direktion) (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Legale ejere: Frank Nielsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Navne: RYBORG EJENDOMME ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværdalen 6, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hustoftevej 15, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-12-19 tilføjes Vedtægter: 2016-12-19 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hustoftevej 15, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2014-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 58, 6., 1112 København K (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2014-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 58, 6., 1112 København K (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2014-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hustoftevej 15, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2014-01-07)
Den 2013-12-30 tilføjes Direktion: Frank Nielsen (direktion) (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2013-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom med henblik på udlejning samt beslægtet virksomhed med fast ejendom. (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2013-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-12-30 tilføjes Vedtægter: 2013-12-30 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2013-11-26 tilføjes Legale ejere: Frank Nielsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1989-02-10 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet A. Fredslund Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-02 fjernes Direktion: Per Anders Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1984-12-29 tilføjes Navne: RYBORG EJENDOMME ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1984-12-28 fjernes Navne: PER JØRGENSEN MASKIN- & INGENIØRFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hustoftevej 15, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2014-01-07)
Den 1984-06-30 tilføjes Direktion: Per Anders Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1984-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1984-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-30 tilføjes Navne: PER JØRGENSEN MASKIN- & INGENIØRFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1984-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1984-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1984-06-30 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet A. Fredslund Pedersen, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1984-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-16)