Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-09-28 fjernes Navne: UNITED 061092 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Revisor: Jørgen Henrik Tjørning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Direktion: Kjeld Kornum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er leasingvirksomhed, handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-07 tilføjes Vedtægter: 1993-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-26 tilføjes Navne: UNITED 061092 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 fjernes Navne: LEASING- OG FINANSIERINGSSELSKABET AF 1. JUNI 1984 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 fjernes Direktion: Jørgen Poul Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-25 fjernes Revisor: Nina Koch Pommer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-15 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-15 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Direktion: Jørgen Poul Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Navne: LEASING- OG FINANSIERINGSSELSKABET AF 1. JUNI 1984 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Revisor: Nina Koch Pommer, Jørgen Henrik Tjørning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)