Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Erik Hansen | 20.06.1984 | 20.08.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Elise Hansen | 06.02.2017 | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Katrine Graff Hansen | 30.09.2012 | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Graff Hansen | 30.09.2012 | 06.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Hansen | 20.06.1984 | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
John Hemming | 20.06.1984 | 30.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ole Steen Larsen | 20.06.1984 | 30.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Grethe Graff | 20.06.1984 | 21.12.1990 | bestyrelsesmedlem |
Christian Graff Hansen | 20.06.1984 | 02.02.1988 | bestyrelsesmedlem |