Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Virgar Tindskard | 17.03.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Fridalvur Virgarsson Tindskard | 30.05.1997 | 17.03.2004 | direktion |
Jørgen Pedersen | 08.08.1984 | 28.07.1997 | direktion |
Ole Peter Espersen | 08.08.1984 | 30.05.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Runi Virgarson Tindskard | 15.06.2002 | 17.03.2004 | bestyrelse |
Fridalvur Virgarsson Tindskard | 30.05.2001 | 17.03.2004 | bestyrelse |
Simun Kartin Andrias Hentze | 30.05.1997 | 30.05.2001 | bestyrelse |
Virgar Tindskard | 08.08.1984 | 17.03.2004 | bestyrelse |
Snorri Finnleik Stovugard | 08.08.1984 | 15.06.2002 | bestyrelse |
Ole Peter Espersen | 08.08.1984 | 30.05.1997 | bestyrelse |
Virgar Tindskard | 08.08.1984 | 03.12.1992 | bestyrelse |
Eino Pedersen | 08.08.1984 | 22.05.1990 | bestyrelse |
Jørgen Pedersen | 08.08.1984 | 22.05.1990 | bestyrelse |