Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Ejerskaber | ||||
Formål | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyrasvej 3, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerbakken 7, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-11 tilføjes Binavne: Varmepumpelageret ApS, Read & Care ApS, Nordkystens Naturvarme ApS, Dansk Naturenergi ApS, DANSK MEDIA SERVICE ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 fjernes Binavne: DANSK MEDIA SERVICE A/S, Varmepumpelageret.dk A/S, Read & Care A/S, Nordkystens Naturvarme A/S, Dansk Naturenergi A/S (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-11 tilføjes Navne: SUPPORT MEDIA ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 fjernes Navne: SUPPORT MEDIA A/S (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-11 tilføjes Vedtægter: 2024-07-11 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 tilføjes Direktion: Martin Møllemose Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Anders Kanberg (direktør) (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Zenseaid Group ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: KANBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Møllemose Hansen (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Anna Birgitte Bahn Kanberg (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-07-01 fjernes Bestyrelse: Anna Birgitte Bahn Kanberg (formand) (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2003-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sum Wear I/S Nordkystens Naturvarme I/S. (offentliggjort 2003-07-10)
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerbakken 7, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerbakken 7, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-11 tilføjes Bestyrelse: Rikke Bahn Kanberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-09-11 fjernes Bestyrelse: Ole Stig Kanberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-11 tilføjes Direktion: Anders Kanberg (direktør) (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-09-11 fjernes Direktion: Ole Stig Kanberg (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-08-25 tilføjes Reelle ejere: Anna Birgitte Bahn Kanberg (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-08-25 fjernes Reelle ejere: Ole Stig Kanberg (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-01-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-23 tilføjes Binavne: Varmepumpelageret.dk A/S, Read & Care A/S, Nordkystens Naturvarme A/S, Dansk Naturenergi A/S (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2021-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive distributionsvirksomhed, forlags- og informationsvirksomhed, handel og konsulentvirksomhed, salg af varmepumper samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 502.000,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-08-22 tilføjes Vedtægter: 2021-08-22 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerbakken 7, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2017-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerbakken 7, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2017-08-12)
Den 2017-08-12 tilføjes Hjemmeside: www.supportmedia.dk (offentliggjort 2017-08-12)
Den 2017-08-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@supportmedia.dk (offentliggjort 2017-08-12)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-10 tilføjes Legale ejere: KANBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2015-06-10 tilføjes Reelle ejere: Ole Stig Kanberg (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-08 tilføjes Bestyrelse: Anna Birgitte Bahn Kanberg (formand) (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2012-12-08 fjernes Bestyrelse: Thore Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive distributionsvirksomhed, forlags- og informationsvirksomhed, handel og konsulentvirksomhed, samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2012-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forbindelse med et medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i forbindelse med en direktør eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2012-12-08 tilføjes Vedtægter: 2012-12-08 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2012-12-08 fjernes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerbakken 7, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2017-08-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerbakken 7, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2003-12-05)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2003-06-30)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerbakken 7, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2003-12-05)
Den 2003-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 135, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2001-01-11)
Den 2003-06-04 tilføjes Navne: SUPPORT MEDIA A/S (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2003-06-03 fjernes Navne: DANSK MEDIA SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2003-06-30)
Den 2003-05-31 fjernes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 135, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2001-01-11)
Den 2001-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 15, 2730 Herlev (offentliggjort 2000-08-22)
Den 2000-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 15, 2730 Herlev (offentliggjort 2000-08-22)
Den 2000-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kammerrådensvej 11, 2. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-10 tilføjes Bestyrelse: Thore Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-10 fjernes Bestyrelse: Mogens Victor Schrøder (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-07-10 tilføjes Direktion: Ole Stig Kanberg (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2000-07-10 fjernes Direktion: Elisabeth Louise Schrøder (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-05 tilføjes Navne: DANSK MEDIA SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-04 fjernes Navne: DANSK BLADDISTRIBUTION AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-10 fjernes Bestyrelse: Steven Moreton (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-08-12 fjernes Bestyrelse: Søren Carøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-02 fjernes Revisor: Reg. revisor Vagn Grande (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-17 fjernes Bestyrelse: Steven John Brooks (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-17 fjernes Direktion: Steven John Brooks (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 1993-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-31 fjernes Direktion: Mogens Victor Schrøder (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-03-16 tilføjes Binavne: DANSK MEDIA SERVICE A/S (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-17 tilføjes Navne: DANSK BLADDISTRIBUTION AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-16 fjernes Navne: DANSK BLADDISTRIBUTION ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kammerrådensvej 11, 2. tv., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-28 tilføjes Bestyrelse: Steven John Brooks (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-06-28 tilføjes Direktion: Mogens Victor Schrøder (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-28 tilføjes Navne: DANSK BLADDISTRIBUTION ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Revisor: Reg. revisor Vagn Grande, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 1984-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)