Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eugen Silfen | 01.06.2001 | 17.07.2006 | direktion |
Kaj Flemming Ringgren | 20.06.1984 | 01.06.2001 | direktion |
Hans Peter Riggelsen | 20.06.1984 | 13.12.1994 | direktion |
Sven Eric Claudi-Magnussen | 20.06.1984 | 16.04.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Krogslund | 01.07.2004 | 17.07.2006 | bestyrelse |
Jørgen Bo Johansen | 25.05.2004 | 17.07.2006 | formand |
Eugen Silfen | 01.05.2000 | 17.07.2006 | bestyrelse |
Sven-Erik Blixt | 01.05.2000 | 01.07.2004 | formand |
Kaj Flemming Ringgren | 20.06.1984 | 03.12.2003 | bestyrelse |
Niels Hansen Friis | 20.06.1984 | 01.05.2000 | bestyrelse |
Marianne Ringgren | 20.06.1984 | 01.05.2000 | bestyrelse |
Hans Peter Riggelsen | 20.06.1984 | 13.12.1994 | bestyrelse |
Lisbeth Riggelsen | 20.06.1984 | 13.12.1994 | bestyrelse |
Erling Bent Ardenkjær-Madsen | 20.06.1984 | 16.04.1991 | bestyrelse |
Sven Eric Claudi-Magnussen | 20.06.1984 | 16.04.1991 | bestyrelse |
Hans Madsen Ishøy | 20.06.1984 | 16.04.1991 | bestyrelse |
Johannes Otzen | 20.06.1984 | 25.01.1989 | bestyrelse |