Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Louiselund 6, 1. 16., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Direktion: Lillian Yvonne Thygesen (direktion) (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Legale ejere: Lillian Yvonne Thygesen (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Navne: RUNGSTEDSTRAND ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Reelle ejere: Lillian Yvonne Thygesen (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Louiselund 6, 1. 16., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 74, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-02 tilføjes Legale ejere: Lillian Yvonne Thygesen (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Lillian Yvonne Thygesen, Rud Laurids Thygesen (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Reelle ejere: Lillian Yvonne Thygesen (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2019-01-02 fjernes Reelle ejere: Rud Laurids Thygesen (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Lillian Yvonne Thygesen (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Rud Laurids Thygesen (direktion) (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 74, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2017-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 74, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-11-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-23 fjernes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-06-01 tilføjes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-30 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 fjernes Revisor: Svend Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1994-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1994-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitekt- og designvirksomhed (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1994-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1994-02-18 tilføjes Vedtægter: 1994-02-18 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1989-07-18 fjernes Revisor: City Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 74, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-09-22)
Den 1984-05-28 tilføjes Direktion: Rud Laurids Thygesen (direktion) (offentliggjort 2019-10-28)
Den 1984-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1984-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1984-05-28 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-05-28 tilføjes Legale ejere: Lillian Yvonne Thygesen, Rud Laurids Thygesen (offentliggjort 2021-02-01)
Den 1984-05-28 tilføjes Navne: RUNGSTEDSTRAND ApS (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1984-05-28 tilføjes Reelle ejere: Lillian Yvonne Thygesen, Rud Laurids Thygesen (offentliggjort 2021-02-01)
Den 1984-05-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1984-05-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1984-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1984-05-28 tilføjes Revisor: City Revision, Svend Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-14)
Den 1984-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-14)