Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarni Engelhardt Andersen | 15.03.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Bloch-Jørgensen | 01.05.1998 | 15.03.2006 | direktør |
Sigurd Grønvold | 27.06.1984 | 01.05.1998 | direktør |
Detlev Schønwandt | 27.06.1984 | 27.06.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Stevnbak Andersen | 12.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Andersen | 10.12.2008 | formand |
Bjarni Engelhardt Andersen | 21.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ronni Woods Engelhardt | 10.12.2008 | 12.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Erik Frederik Rasmussen | 10.12.2008 | 26.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Inge Bloch-Jørgensen | 01.05.1998 | 15.03.2006 | formand |
Ole Bloch-Jørgensen | 27.06.1984 | 29.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Sigurd Grønvold | 27.06.1984 | 21.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Judy Jakobsen | 27.06.1984 | 01.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Thjelle Orloff Edward Ehrenskjöld | 27.06.1984 | 23.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Detlev Schønwandt | 27.06.1984 | 09.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Niels Alkil | 27.06.1984 | 07.07.1989 | bestyrelsesmedlem |