Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | Navne | ||||
Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-03 tilføjes Bestyrelse: Petra Mathilde Jørs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-03)
Den 2024-03-03 fjernes Bestyrelse: Susanne Jørs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-03)
Den 1994-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PARTREDERIET STAR BIRD. (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 33, 5960 Marstal (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2022-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-24 tilføjes Legale ejere: Erik Jørs (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-23 fjernes Legale ejere: Erik Jørs (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-24 tilføjes Reelle ejere: Erik Jørs (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-23 fjernes Reelle ejere: Erik Jørs (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed inden for sundhedsområdet og hermed beslægtet virksomhed, udlejning af fast ejendom samt investering i værdipapirer. (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Vedtægter: 2018-08-06 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-25 fjernes Bestyrelse: Peter Schmidt Jørs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2015-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 33, 5960 Marstal (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: erik.dialogos@gmail.com (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2014-06-30 tilføjes Legale ejere: Erik Jørs (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2014-06-30 tilføjes Reelle ejere: Erik Jørs (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2014-06-19 tilføjes Direktion: Erik Jørs (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-19 fjernes Direktion: Peter Schmidt Jørs (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed inden for sundhedsområdet og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2014-06-19 tilføjes Navne: ERSUS ApS (offentliggjort 2014-06-20)
Den 2014-06-18 fjernes Navne: REDERIET ERSUS ApS (offentliggjort 2014-06-20)
Den 2014-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Vedtægter: 2014-06-19 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 fjernes Revisor: KHJ1 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 33, 5960 Marstal (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2006-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Batterivej 7, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-11 tilføjes Revisor: KHJ1 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 1996-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1989-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1989-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1989-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1989-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Batterivej 7, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Schmidt Jørs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 1984-06-28 tilføjes Direktion: Peter Schmidt Jørs (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-28 tilføjes Navne: REDERIET ERSUS ApS (offentliggjort 2014-06-20)
Den 1984-06-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)