Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Brodersen | 01.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Christensen | 26.09.2018 | 01.01.2022 | direktør |
Claus Gjelstrup Andersen | 15.09.2017 | 26.09.2018 | direktør |
Carl Frederich Petersen | 28.06.1984 | 15.09.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christen Møller Espersen | 04.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Claus Gjelstrup Andersen | 15.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kevin Tygesen | 15.09.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Britt Tygesen | 15.09.2017 | 04.09.2019 | bestyrelsesmedlem |