Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenlund Park 7, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-09 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af pullovere, cardigans mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-09 fjernes Navne: LEASINGSELSKABET AF 8. FEBRUAR 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-08-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-13 fjernes Revisor: POVL GABE & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af og handel med driftsmidler af enhver art, herunder finansiering i forbindelse med denne virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-30 tilføjes Vedtægter: 1994-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-03 tilføjes Navne: LEASINGSELSKABET AF 8. FEBRUAR 1993 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-02 fjernes Navne: MOURIDS MOURIDSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-02 fjernes Direktion: Mourids Peder Mouridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 fjernes Revisor: J. HØJMOSE KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlund Park 7, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-25 tilføjes Direktion: Mourids Peder Mouridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-25 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af pullovere, cardigans mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-25 tilføjes Navne: MOURIDS MOURIDSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-06-25 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-25 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-25 tilføjes Revisor: J. HØJMOSE KRISTENSEN A/S, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, POVL GABE & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)