Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Navne | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | Binavne | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 1988-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Slette A/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PAPERCONCEPT ApS. (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2023-09-14 tilføjes Vedtægter: 2023-09-14 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-09-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-06 tilføjes Bestyrelse: Britta Klara Due (formand) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-05 fjernes Bestyrelse: Britta Klara Due (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-06 tilføjes Direktion: Jørn Due (direktør) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-06 fjernes Direktion: Britta Klara Due (direktør) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-05-01 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-02-22 tilføjes Navne: Viaseta Holding A/S (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-21 fjernes Navne: J D HOLDING A/S (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-02-22 tilføjes Vedtægter: 2023-02-22 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2022-11-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-31 tilføjes Bestyrelse: Jørn Due (formand) (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2022-10-30 fjernes Bestyrelse: Jørn Due (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-10-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-10-31 tilføjes Vedtægter: 2022-10-31 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-10-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-10-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadeledsvej 26, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadeledsvej 26, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-21 tilføjes Bestyrelse: Betina Altamirano (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-21 fjernes Bestyrelse: Nina Maria Louise Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-05 tilføjes Reelle ejere: Jørn Due (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-08-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2011-08-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-27 tilføjes Formål: at drive fabrikation og handel, herunder ex-og import (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-27 tilføjes Vedtægter: 2009-12-27 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2009-12-27 fjernes Binavne: JD INNOVATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-01-21)
Den 2004-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadeledsvej 26, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2004-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bornholmsvej 2, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-20 tilføjes Bestyrelse: Nina Maria Louise Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2002-10-20 fjernes Bestyrelse: Asmus Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-01-21)
Den 1999-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-07-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-03 fjernes Revisor: SCHØBEL & MARHOLT, AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-02 tilføjes Navne: J D HOLDING A/S (offentliggjort 2023-02-24)
Den 1988-12-01 fjernes Navne: HEDU PLAST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-01 fjernes Direktion: Jørn Due (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsvej 2, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-18 tilføjes Bestyrelse: Asmus Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-06-18 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-18 tilføjes Binavne: JD INNOVATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-18 tilføjes Direktion: Jørn Due (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-18 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-18 tilføjes Legale ejere: Jørn Due (offentliggjort 2015-06-04)
Den 1984-06-18 tilføjes Navne: HEDU PLAST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-06-18 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 1984-06-18 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 1984-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-14)
Den 1984-06-18 tilføjes Revisor: SCHØBEL & MARHOLT, AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)