Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Direktion | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 12, 8680 Ry (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 12, 8680 Ry (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-10-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 12, 8680 Ry (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2011-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 12, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISOR TEAMRY REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 tilføjes Revisor: REVISOR TEAMRY REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2009-12-07)
Den 2009-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration af egen formue og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Vedtægter: 2009-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-01 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 fjernes Revisor: Karsten Halager Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 tilføjes Navne: HELAU ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-16 fjernes Navne: SUMMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-16 fjernes Direktion: Steen Dahl Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-02 tilføjes Navne: SUMMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-04-01 fjernes Navne: ASX 7751 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 12, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-01 tilføjes Direktion: Steen Dahl Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-01 tilføjes Legale ejere: Henning Jakobsen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 1984-06-01 tilføjes Navne: ASX 7751 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-06-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Jakobsen (offentliggjort 2017-10-20)
Den 1984-06-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Revisor: Karsten Halager Mogensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)