Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lien 42, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lien 42, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2016-08-30 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Obton Vindenergi Ventos. (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2016-08-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Obton Vindenergi Ventos Komplementaranpartsselskab. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lien 42, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2016-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lien 42, 7700 Thisted (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-19 tilføjes Vedtægter: 2013-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-19 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-02-26)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-02-26)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 fjernes Bestyrelse: Ingrid Thulstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-01 tilføjes Legale ejere: Henning Thulstrup, Brian Thulstrup, Jan Thulstrup (offentliggjort 2017-10-31)
Den 1998-09-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Thulstrup, Brian Thulstrup, Jan Thulstrup (offentliggjort 2017-10-31)
Den 1992-06-09 fjernes Bestyrelse: Henrik Egesberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-05-24 fjernes Revisor: Frode Toftild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 737.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lien 42, 7700 Thisted (offentliggjort 2016-04-29)
Den 1984-05-25 tilføjes Bestyrelse: Henrik Egesberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-05-25 tilføjes Direktion: Henning Thulstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-05-25 tilføjes Navne: HENNING THULSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-25 tilføjes Revisor: Frode Toftild, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)