Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 3730 Nexø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-26 fjernes Direktion: Morten Christian Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Hovedbranche: Fiskeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-26 fjernes Navne: R 165 ANNA GERDA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Revisor: Nexø Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 3730 Nexø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 13, 3730 Nexø (offentliggjort 2000-09-07)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 13, 3730 Nexø (offentliggjort 2000-09-07)
Den 2000-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Pælevej 5, 3740 Svaneke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-29 tilføjes Revisor: Nexø Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Revisor: Kjeld Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-03-13 fjernes Bestyrelse: Gerda Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Direktion: Gerda Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering, investering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 tilføjes Vedtægter: 1995-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-18 fjernes Bestyrelse: Leif Christian Lund Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pælevej 5, 3740 Svaneke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-05-30 tilføjes Bestyrelse: Leif Christian Lund Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-30 tilføjes Direktion: Gerda Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-30 tilføjes Hovedbranche: Fiskeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-05-30 tilføjes Navne: R 165 ANNA GERDA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-30 tilføjes Revisor: Kjeld Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)