Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Vedtægter | Binavne | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2012-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ERA EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2012-04-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Johannessen Biler A/S. (offentliggjort 2015-02-24)
Den 2013-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: PARTSPLEXER ApS. (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: PARTSPLEXER ApS. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2024-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Engsvinget 27, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Bestyrelse: Jacob Lyng Johannessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Direktion: Jacob Lyng Johannessen (direktør) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-05-15 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: jacob@famjohannessen.dk (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Legale ejere: JOHANNESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Navne: Aktieselskabet af 31. maj 2023 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Reelle ejere: Jacob Lyng Johannessen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-12 tilføjes Navne: Aktieselskabet af 31. maj 2023 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-04-11 fjernes Navne: ERA A/S (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 tilføjes Vedtægter: 2024-04-12 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-02-06 fjernes Binavne: SKADECENTER SJÆLLAND A/S, SKADECENTER NORDSJÆLLAND A/S (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@famjohannessen.dk (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engsvinget 27, 3200 Helsinge (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-02-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 tilføjes Vedtægter: 2024-01-31 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 10, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-06-19 tilføjes Bestyrelse: Anne Lønstrup Johannessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-06-19 fjernes Bestyrelse: Erik Lyng Johannessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 10, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundinsvej 39, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-04-29 tilføjes Bestyrelse: Erik Lyng Johannessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2020-04-28 fjernes Bestyrelse: Erik Lyng Johannessen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Jacob Lyng Johannessen, JOHANNESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-04-01 fjernes Legale ejere: ERIK JOHANNESSEN HOLDING ApS, Jacob Lyng Johannessen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Lyng Johannessen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2019-03-31 fjernes Legale ejere: JOHANNESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-03-31 fjernes Reelle ejere: Jacob Lyng Johannessen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Legale ejere: JOHANNESSEN HOLDING ApS, ERIK JOHANNESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2012-06-29 tilføjes Reelle ejere: Jacob Lyng Johannessen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2012-04-02 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Vejlsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, udlejning, reparation og finansiering samt anden beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2012-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2012-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2012-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af en direktør. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2012-04-02 tilføjes Vedtægter: 2012-04-02 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2012-01-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Ølshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S, HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-25 fjernes Revisor: EY Danmark A/S, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundinsvej 39, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundinsvej 39, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-10 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ølshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-10 fjernes Bestyrelse: Lillian Johannessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-10 tilføjes Navne: ERA A/S (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2003-11-09 fjernes Navne: ERA BILER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-10 fjernes Binavne: CARCO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 fjernes Direktion: Thomas Ølshøj (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-30 fjernes Binavne: DANSK SKADESERVICE A/S, DANSK SKADECENTER A/S, DANSK QUICKSERVICE A/S, DANSK MOBILSERVICE A/S, DANSK GLASSERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-26 fjernes Binavne: SKADECENTER STORKØBENHAVN A/S, ERA SKADECENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-28 fjernes Bestyrelse: Thor Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-27 tilføjes Bestyrelse: Tove Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-21 tilføjes Bestyrelse: Erik Lyng Johannessen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-21 fjernes Bestyrelse: Tove Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-21 fjernes Direktion: Erik Lyng Johannessen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-20 tilføjes Direktion: Thomas Ølshøj (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-26 tilføjes Bestyrelse: Bruno Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-09-26 fjernes Bestyrelse: Erling Leif Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 fjernes Bestyrelse: Mona Fritze Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-01-25 fjernes Revisor: Peter Aage Døssing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-20 fjernes Direktion: Erling Leif Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundinsvej 39, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-05-15 tilføjes Bestyrelse: Mona Fritze Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-05-15 tilføjes Binavne: SKADECENTER STORKØBENHAVN A/S, ERA SKADECENTER A/S, DANSK SKADESERVICE A/S, DANSK SKADECENTER A/S, DANSK QUICKSERVICE A/S, DANSK MOBILSERVICE A/S, DANSK GLASSERVICE A/S, CARCO A/S, SKADECENTER SJÆLLAND A/S, SKADECENTER NORDSJÆLLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-15 tilføjes Direktion: Erling Leif Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1984-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-05-15 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1984-05-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-05-15 tilføjes Navne: ERA BILER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1984-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1984-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1984-05-15 tilføjes Revisor: Peter Aage Døssing, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 1984-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-03)