Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Formål | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Revisor | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2014-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: KJV A/S. (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2016-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MASKINCOMPAGNIET ApS. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FYNS TRYKLUFT, VÆRKTØJ & MASKINER A/S. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2018-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INV FINANS A/S. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Technicon Holding ApS. (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Technicon Holding ApS. (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2023-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og foretage passiv kapitalanbringelse samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 fjernes Binavne: KJ VÆRKTØJ FINANS A/S (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-11 tilføjes Navne: INV FINANS A/S (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-10 fjernes Navne: KJV FINANS A/S (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-11 tilføjes Vedtægter: 2023-12-11 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-11-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-20 tilføjes Bestyrelse: Jacob Hellsten Frederiksen (suppleant) (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-20 fjernes Bestyrelse: Peter Pyndt Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 tilføjes Bestyrelse: Peter Pyndt Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2019-11-22 fjernes Bestyrelse: Jacob Hellsten Frederiksen (suppleant) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Løftgaard (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2019-08-11 fjernes Reelle ejere: Henrik Løftgaard (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2019-07-31 tilføjes Reelle ejere: Kristian Løftgaard (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2019-07-30 fjernes Reelle ejere: Kristian Løftgaard (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2018-11-16 tilføjes Bestyrelse: Jacob Hellsten Frederiksen (suppleant) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-11-16 fjernes Bestyrelse: Peter Pyndt Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Legale ejere: INV FINANS A/S (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-05-31 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Jensen (suppleant) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-11-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Jensen (suppleant) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-18 tilføjes Vedtægter: 2016-11-18 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering, finansiering og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2012-09-05 tilføjes Navne: KJV FINANS A/S (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2012-09-04 fjernes Navne: KJ VÆRKTØJ FINANS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2012-09-05 tilføjes Vedtægter: 2012-09-05 (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2011-11-01 tilføjes Legale ejere: PIEPGRÄSS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Legale ejere: H-L HOLDING ApS, K-L HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2009-11-27 tilføjes Direktion: Kristian Løftgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 725.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Bestyrelse: Søren Knudsen Løftgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-13 tilføjes Direktion: Henrik Løftgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-13 fjernes Direktion: Søren Knudsen Løftgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 3, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2008-02-11)
Den 2008-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 14, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Søren Knudsen Løftgaard (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 14, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 14, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-24 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Bauch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-24 fjernes Bestyrelse: Finn Lyngsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-24 tilføjes Direktion: Søren Knudsen Løftgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-24 fjernes Direktion: Bente Løftgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 802.300,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 894.400,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-12 tilføjes Reelle ejere: Kristian Løftgaard, Henrik Løftgaard (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.078.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Bestyrelse: Jørn Steen Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-22 fjernes Bestyrelse: Preben Høgdal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.525.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Direktion: Anne Jette Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-10-28 fjernes Bestyrelse: Mogens Møller Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.411.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-26 fjernes Bestyrelse: Per Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 14, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-25 tilføjes Bestyrelse: Per Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-04-25 tilføjes Binavne: KJ VÆRKTØJ FINANS A/S (offentliggjort 2023-12-14)
Den 1984-04-25 tilføjes Direktion: Anne Jette Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-25 tilføjes Navne: KJ VÆRKTØJ FINANS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1984-04-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)