Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ann-Lis Iversen | 21.10.1993 | 09.01.1996 | direktør |
Preben Borup Iversen | 30.03.1984 | 20.12.1996 | direktion |
Ole Bengt Hjordt-Petersen | 30.03.1984 | 21.10.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Skovlund | 21.10.1993 | 20.12.1996 | bestyrelse |
Preben Borup Iversen | 30.03.1984 | 20.12.1996 | bestyrelse |
Dan Borup Iversen | 30.03.1984 | 20.12.1996 | bestyrelse |
Britt Borup Iversen | 30.03.1984 | 20.12.1996 | bestyrelse |
Ann-Lis Iversen | 30.03.1984 | 09.01.1996 | bestyrelse |
Alex Østergaard Nielsen | 30.03.1984 | 21.10.1993 | bestyrelse |