Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Ørum Meier | 01.07.2021 | direktør |
Mark Vildbrad | 07.07.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heidi Knudsen Qvist | 02.07.2004 | 07.07.2017 | direktør |
Peter Ejlskov Jeppesen | 01.03.1984 | 30.06.2010 | direktør |
Axel Ørum Meier | 01.03.1984 | 02.07.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Ørum Meier | 21.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hansen | 21.09.2022 | formand |
Jesper Ørum Meier | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mark Vildbrad | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Lomholdt Poulsen | 14.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Lægaard | 03.10.2019 | 21.09.2022 | formand |
Bo Skouby Rosendahl | 03.10.2019 | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mette Ravn | 03.10.2019 | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Frank Ludvigsen | 21.09.2017 | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Knudsen Qvist | 21.09.2017 | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Finn Dyhre Hansen | 21.09.2017 | 03.10.2019 | formand |
Morten Hansen | 17.09.2014 | 28.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lægaard | 14.09.2011 | 02.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Finn Dyhre Hansen | 06.11.2008 | 20.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erik Andersen Stridbæk | 06.11.2008 | 14.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Frank Ludvigsen | 07.11.2007 | 17.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Axel Ørum Meier | 09.11.2005 | 21.09.2017 | formand |
Henrik Flensborg | 09.11.2005 | 14.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Andersen | 14.09.2000 | 09.11.2005 | formand |
Helmut Schmidt | 14.01.2000 | 06.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Boye Andreasen | 16.11.1995 | 06.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ejlskov Jeppesen | 01.03.1984 | 07.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Rønde Lenith | 01.03.1984 | 14.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Bo Paludan Melson | 01.03.1984 | 17.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
Leif Pagh | 01.03.1984 | 11.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jensen | 01.03.1984 | 16.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Michael Fanth | 01.03.1984 | 06.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ib Kongsmark | 01.03.1984 | 06.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Poul Emil Ørum Meier | 01.03.1984 | 13.11.1990 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Faurholm | 01.03.1984 | 12.12.1989 | bestyrelsesmedlem |
Holger Madsen | 01.03.1984 | 12.12.1989 | bestyrelsesmedlem |