Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-12-17 fjernes Navne: J.F. GULDLIST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevej 14, 4520 Svinninge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 fjernes Direktion: Anni Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 fjernes Revisor: Ervin Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevej 14, 4520 Svinninge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Direktion: Anni Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Navne: J.F. GULDLIST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Revisor: Ervin Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Vedtægter: 1984-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)