Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lars Erik Larsen | 31.10.2018 | 06.08.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Henning Peter Sunke Larsen | 31.10.2018 | 06.08.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Claes Lagerbon Jensen | 29.06.2018 | 31.10.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Anne Birgit Madsen | 03.03.1984 | 29.06.2018 | 100,00% | 100,00 % |