Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Direktion: Ole Georg Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: salg@uddinter.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Navne: UDDKEM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2007-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel samt enhver anden efter direktionens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 tilføjes Navne: UDDKEM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-07 fjernes Navne: UDDKEM A/S (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2007-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 tilføjes Vedtægter: 2007-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-08 fjernes Bestyrelse: Ole Georg Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-07-07)
Den 2006-09-04 tilføjes Navne: UDDKEM A/S (offentliggjort 2006-09-25)
Den 2006-09-03 fjernes Navne: OGL 1. SEPTEMBER 2004 A/S (offentliggjort 2004-10-25)
Den 2005-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2005-07-07)
Den 2005-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 15, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-30 tilføjes Navne: OGL 1. SEPTEMBER 2004 A/S (offentliggjort 2004-10-25)
Den 2004-09-29 fjernes Navne: OLE GEORG LUND A/S (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2004-09-07 tilføjes Navne: OLE GEORG LUND A/S (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2004-09-06 fjernes Navne: UDDINTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-09-07 fjernes Binavne: TEIJO DANMARK A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: salg@uddinter.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-20 fjernes Binavne: UDDEHOLM DANKEM A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: salg@uddinter.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: salg@uddinter.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-19 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-19 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Bestyrelse: Birthe Margrethe Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Bestyrelse: Mogens Harbak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-07 tilføjes Bestyrelse: Mogens Harbak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-07 fjernes Bestyrelse: Birthe Margrethe Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 tilføjes Direktion: Ole Georg Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Direktion: Ove Salling Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-27 fjernes Bestyrelse: Ulla Blach Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-29 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Mørch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-27 tilføjes Navne: UDDINTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-26 fjernes Navne: UDDEHOLM DANKEM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-05 tilføjes Navne: UDDEHOLM DANKEM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-06-04 fjernes Navne: UDDEHOLM INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 15, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-02-29 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Mørch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-29 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-02-29 tilføjes Binavne: UDDEHOLM DANKEM A/S, TEIJO DANMARK A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1984-02-29 tilføjes Direktion: Ove Salling Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-29 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-02-29 tilføjes Navne: UDDEHOLM INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-02-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-29 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)