Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Sinnbeck | 05.11.1997 | 31.12.1998 | direktion |
Jan Holmetoft Iversen | 05.11.1997 | 31.12.1998 | direktion |
Henning Hebo Larsen | 30.01.1984 | 05.11.1997 | direktion |
Lars Tirsgaard | 30.01.1984 | 21.07.1993 | direktion |
Gunnar Michael Eggert Lerche | 30.01.1984 | 05.05.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gunnar Michael Eggert Lerche | 28.10.1997 | 31.12.1998 | bestyrelse |
Ib Kunøe | 28.10.1997 | 31.12.1998 | bestyrelse |
Mogens Wordenskjold Nørregaard | 28.10.1997 | 31.12.1998 | bestyrelse |
Jens Kjærsgaard | 30.05.1995 | 28.10.1997 | bestyrelse |
Niels Erik Nielsen | 30.01.1984 | 28.10.1997 | bestyrelse |
Jan Holm Møller | 30.01.1984 | 28.10.1997 | bestyrelse |
Johannes Madsen-Mygdal | 30.01.1984 | 28.10.1997 | bestyrelse |
Margit Lerche | 30.01.1984 | 18.11.1992 | bestyrelse |
Gunnar Michael Eggert Lerche | 30.01.1984 | 18.11.1992 | bestyrelse |
Søren Johan Krogh | 30.01.1984 | 18.11.1992 | bestyrelse |
Paul Harry de Waal | 30.01.1984 | 18.11.1992 | bestyrelse |