Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens William Kamstrup | 06.01.1984 | 17.02.2021 | direktion |
Finn Bevensee | 06.01.1984 | 17.06.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Helge Nielsen | 06.01.1984 | 22.10.1996 | bestyrelse |
Birgit Lind Kamstrup | 06.01.1984 | 22.10.1996 | bestyrelse |
Jens William Kamstrup | 06.01.1984 | 22.10.1996 | bestyrelse |