Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sneppevænget 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Direktion: Mogens Juul Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Legale ejere: Mogens Juul Jørgensen (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Navne: ARTON FINANS ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Reelle ejere: Mogens Juul Jørgensen (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-25 tilføjes Reelle ejere: Mogens Juul Jørgensen (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er Formueadministration. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2012-11-29 tilføjes Vedtægter: 2012-11-29 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2012-11-29 fjernes Revisor: DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2001-05-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneppevænget 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sneppevænget 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2001-05-28)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-09-01 tilføjes Revisor: DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 fjernes Revisor: Poul Erik Malmbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneppevænget 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-13 tilføjes Direktion: Mogens Juul Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1983-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1983-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1983-12-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-13 tilføjes Legale ejere: Mogens Juul Jørgensen (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1983-12-13 tilføjes Navne: ARTON FINANS ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1983-12-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1983-12-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1983-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1983-12-13 tilføjes Revisor: Poul Erik Malmbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1983-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-24)