Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Formål | Vedtægter | Hovedbranche | Binavne | ||||
Årsbeskæftigelse | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-04-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-04-19 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-18 tilføjes Direktion: Bodil Kirsten Malte Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Bodil Kirsten Malte Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viggo Stuckenbergs Vej 33, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: V.Stuckenbergs Vej 33, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-11-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-15 fjernes Direktion: Claus Torben Warming (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-03-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Revisor: Judith Schack Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2008-12-18 tilføjes Vedtægter: 2008-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-06-27)
Den 2006-10-26 tilføjes Revisor: Judith Schack Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 fjernes Revisor: Ole Willumsen Sigdal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-11 fjernes Binavne: TANDLÆGERNE I FALKONERCENTRET BODIL BECKMANN JENSEN TANDLÆGESELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-06-27)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-15 tilføjes Navne: XENIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-14 fjernes Navne: TANDLÆGERNE I FALKONERCENTRET BODIL BECKMANN JENSEN TANDLÆGESELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-14 tilføjes Direktion: Claus Torben Warming (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1995-12-09 tilføjes Navne: TANDLÆGERNE I FALKONERCENTRET BODIL BECKMANN JENSEN TANDLÆGESELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-08 fjernes Navne: TANDLÆGERNE I FALKONERCENTRET BODIL & VERNER BECKMANN JENSEN TANDLÆGESELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-08 fjernes Direktion: Verner Beckmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FRANS THOMSEN A/S STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-22)
Den 1983-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: V.Stuckenbergs Vej 33, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2022-01-14)
Den 1983-12-28 tilføjes Binavne: TANDLÆGERNE I FALKONERCENTRET BODIL BECKMANN JENSEN TANDLÆGESELSKAB ApS, XENIA INVEST ApS, XENIA INDUSTRI ApS, XENIA HANDEL ApS, XENIA CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Direktion: Verner Beckmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-28 tilføjes Legale ejere: Bodil Kirsten Malte Jensen (offentliggjort 2015-09-08)
Den 1983-12-28 tilføjes Navne: TANDLÆGERNE I FALKONERCENTRET BODIL & VERNER BECKMANN JENSEN TANDLÆGESELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-12-28 tilføjes Reelle ejere: Bodil Kirsten Malte Jensen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 1983-12-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FRANS THOMSEN A/S STATSAUTORISERET REVISOR, Ole Willumsen Sigdal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)