Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-06 fjernes Bestyrelse: Torben Krebs Niemann Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Direktion: Grethe Niemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Hovedbranche: Varehuse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-12-06 fjernes Navne: LAVPRISVAREHUSET NIMA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. MAJ 1986 VOJENS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-03 fjernes Bestyrelse: Bjarne Leheen Ditlevsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-06 fjernes Direktion: Peter Christian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-02 fjernes Bestyrelse: Verner Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive supermarkedvirksomhed, detailhandel og anden efter bestyelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Vedtægter: 1990-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-16 fjernes Direktion: Grethe Niemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-07 tilføjes Navne: LAVPRISVAREHUSET NIMA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-06 fjernes Navne: NIMA LAVPRIS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-19 tilføjes Bestyrelse: Verner Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-19 tilføjes Direktion: Grethe Niemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-19 tilføjes Hovedbranche: Varehuse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-19 tilføjes Navne: NIMA LAVPRIS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-19 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. MAJ 1986 VOJENS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)