Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Holger Reinholdt | 10.09.1996 | 07.02.2008 | direktion |
Bjarne Reinholdt | 10.09.1996 | 02.01.2004 | direktion |
Hans Reinholdt | 29.11.1983 | 10.09.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Inger Reinholdt | 02.01.2006 | 07.02.2008 | bestyrelse |
Sonja Reinholdt | 02.01.2006 | 07.02.2008 | bestyrelse |
Bjarne Reinholdt | 02.01.2004 | 07.02.2008 | formand |
Ole Leth Sørensen | 10.09.1996 | 02.01.2006 | bestyrelse |
Holger Reinholdt | 29.11.1983 | 07.02.2008 | bestyrelse |
Asger Reinholdt | 29.11.1983 | 02.01.2004 | bestyrelse |
Annelise Reinholdt | 29.11.1983 | 02.01.2004 | bestyrelse |
Hans Reinholdt | 29.11.1983 | 10.09.1996 | bestyrelse |