Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-06-27 fjernes Navne: HORSENS REGNSKABSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Carolinelundsvej 45, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Direktion: Steen Funch Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 tilføjes Navne: HORSENS REGNSKABSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 fjernes Navne: INGER ØSTER HANDELSSELSKAB, GLUD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 fjernes Direktion: Inger Øster (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 fjernes Revisor: Svend Erik Skærlund Engelbreth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er revisionsvirksomhed og konsulentbistand samt enhver i forbindelse hermed, efter direktionens skøn, stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-15 tilføjes Vedtægter: 1988-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carolinelundsvej 45, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-29 tilføjes Direktion: Inger Øster (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-29 tilføjes Navne: INGER ØSTER HANDELSSELSKAB, GLUD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-29 tilføjes Revisor: Svend Erik Skærlund Engelbreth, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)