Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2017-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emmersvej 9, 4320 Lejre (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lejrevej 6, 4320 Lejre (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: finnkrog@hotmail.com (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lejrevej 6, 4320 Lejre (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lejrevej 6, 4320 Lejre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: tirevoll@post.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: tirevoll@post.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1978-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lejrevej 6, 4320 Lejre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-11-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1978-11-01 tilføjes Interessenter: Kirsten Jorunn Tirevoll, Finn Krog Christensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1978-11-01 tilføjes Navne: CT ENGINERING/FINN KROG CHRISTENSEN/KIRSTEN TIREVOLL (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1978-11-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Krog Christensen, Kirsten Jorunn Tirevoll (offentliggjort 2017-10-26)
Den 1978-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)