Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.09.1988 | 06.09.1988 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.01.1988 | 05.09.1988 |
NORMAL | 30.11.1983 | 07.01.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Thomas Benedictsen-Nislev. | 30.11.1983 | 06.09.1988 |
Niels Mayland Søndergaard. | 30.11.1983 | 11.01.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
VAGN BODE'S VVS- & TAGENTREPRISE ApS | 30.11.1983 | 09.09.1988 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 06.03.1986 | 06.09.1988 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.