Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-04-21 fjernes Navne: STUDIO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt Jakobs Gade 9, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Direktion: Andrea Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Revisor: IKS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Direktion: Vagn William Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, inven- stering, finansiering, import/export og ejendomsvirk- somhed af enhver art. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 tilføjes Vedtægter: 1994-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-15 tilføjes Navne: STUDIO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-14 fjernes Navne: UP STAIRS STUDIO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-14 fjernes Direktion: Birgit Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-14 fjernes Revisor: FA POUL E JØRGENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-07 tilføjes Navne: UP STAIRS STUDIO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-06 fjernes Navne: CURRY PHOTOGRAPHY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-06 fjernes Binavne: RICE AND CURRY STUDIO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-06 fjernes Direktion: Eric William Curry (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-16 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt Jakobs Gade 9, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-31 tilføjes Binavne: RICE AND CURRY STUDIO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-31 tilføjes Direktion: Eric William Curry (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-31 tilføjes Navne: CURRY PHOTOGRAPHY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-31 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, FA POUL E JØRGENSEN, IKS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)