Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Herrig Simonsen | 01.07.2009 | 14.09.2020 | direktion |
Flemming Johannes Lindeløv | 03.09.2008 | 01.07.2009 | adm. dir |
Erling Schiøtz | 01.12.2005 | 13.09.2006 | adm. dir |
Preben Gjerløv Hansen | 01.11.1983 | 26.02.1999 | direktion |
Peter Gleerup | 01.11.1983 | 04.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andrew Berry | 09.01.2014 | 14.09.2020 | bestyrelse |
Preben Hedegaard Stokkendal | 18.03.2010 | 14.09.2020 | bestyrelse |
Flemming Johannes Lindeløv | 18.03.2010 | 14.09.2020 | bestyrelse |
Carsten Halborg | 26.03.2007 | 18.03.2010 | bestyrelse |
John William Herbert | 01.12.2005 | 09.01.2014 | bestyrelse |
Anders Sørig Jørgensen | 01.12.2005 | 18.03.2010 | bestyrelse |
René Herrig Simonsen | 01.12.2005 | 27.03.2007 | bestyrelse |
David Gelber | 01.01.2002 | 01.12.2005 | bestyrelse |
Henrik Bach-Nielsen | 28.05.2001 | 01.12.2005 | bestyrelse |
George Gunn Bannerman MacDonald | 21.03.2001 | 04.07.2008 | bestyrelse |
Lars Fjeldhoff | 21.03.2000 | 18.03.2010 | bestyrelse |
Jean Marie Mach Kipfer | 21.03.2000 | 28.06.2001 | bestyrelse |
John William Herbert | 05.04.1999 | 21.03.2000 | bestyrelse |
David John Baskerville | 15.02.1999 | 28.05.2001 | bestyrelse |
Stephen John McMillan | 15.02.1999 | 21.03.2000 | bestyrelse |
Preben Hedegaard Stokkendal | 21.06.1996 | 01.12.2005 | bestyrelse |
Peter Dundas Bennfors | 21.06.1996 | 15.02.1999 | bestyrelse |
Charles Henry Gregson | 01.11.1983 | 01.01.2002 | bestyrelse |
Preben Gjerløv Hansen | 01.11.1983 | 26.02.1999 | bestyrelse |
Peter Anthony Goddard | 01.11.1983 | 15.02.1999 | bestyrelse |
Michael Graham Young | 01.11.1983 | 17.03.1992 | bestyrelse |
Roma Haigh | 01.11.1983 | 17.03.1992 | bestyrelse |
Carsten Preben Stadeager | 01.11.1983 | 04.11.1988 | bestyrelse |
Peter Gleerup | 01.11.1983 | 04.11.1988 | bestyrelse |