Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Axel Ørum Meier | 11.11.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Ludvigsen | 07.07.2017 | 01.07.2021 | direktør |
Heidi Knudsen Qvist | 07.07.2017 | 01.07.2021 | direktør |
Peter Ejlskov Jeppesen | 01.11.1983 | 11.11.2005 | direktør |
Axel Ørum Meier | 01.11.1983 | 09.03.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Ørum Meier | 26.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ørum Meier | 26.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Hansen | 26.10.2023 | formand |
Axel Ørum Meier | 11.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Thorius Lund | 05.09.2013 | 26.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Finn Dyhre Hansen | 07.11.2008 | 26.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Leif Pagh | 11.11.2005 | 07.11.2008 | formand |
Peter Ejlskov Jeppesen | 09.03.2001 | 16.12.2014 | bestyrelsesmedlem |