Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Friis Tofte | 02.01.2007 | 03.03.2014 | direktion |
Niels Jørgen Hellbrandt | 01.11.1983 | 02.01.2007 | direktion |
Niels Erik Rosling | 01.11.1983 | 13.07.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Kirstine Hellbrandt | 01.11.1983 | 02.01.2007 | bestyrelse |
Niels Jørgen Hellbrandt | 01.11.1983 | 02.01.2007 | bestyrelse |
Eigil Hellbrandt | 01.11.1983 | 02.01.2007 | bestyrelse |
Torben Vagn Rasmussen | 01.11.1983 | 13.07.1995 | bestyrelse |
Jens Winther | 01.11.1983 | 13.07.1995 | bestyrelse |
Jens Erik Karlskov Jensen | 01.11.1983 | 13.07.1995 | formand |
Hans Erik Worm Petersen | 01.11.1983 | 04.12.1992 | bestyrelse |