Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-12-04 fjernes Navne: SNEDKERIET DATA-BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 22, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 fjernes Revisor: Thorbjørn Helmo Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Karl Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-24 fjernes Direktion: Jørgen Karl Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Bestyrelse: Aksel Johannes Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Direktion: Jørgen Hartvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-07 tilføjes Vedtægter: 1984-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 22, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Bestyrelse: Aksel Johannes Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Direktion: Jørgen Hartvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Navne: SNEDKERIET DATA-BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Revisor: Thorbjørn Helmo Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)