Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jess Reinbach | 15.04.1984 | 17.10.1995 | direktion |
Svend Aage Reinbach | 15.04.1984 | 13.12.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jess Reinbach | 15.04.1984 | 17.10.1995 | bestyrelse |
Edith Reinbach | 15.04.1984 | 17.10.1995 | bestyrelse |
Svend Aage Reinbach | 15.04.1984 | 15.07.1993 | bestyrelse |
Henning Ole Reinbach | 15.04.1984 | 05.08.1992 | bestyrelse |
Jette Reinbach Wenk | 15.04.1984 | 05.08.1992 | bestyrelse |
Stig Bendtz | 15.04.1984 | 13.12.1989 | bestyrelse |
Edith Reinbach | 15.04.1984 | 13.12.1989 | bestyrelse |
Svend Aage Reinbach | 15.04.1984 | 13.12.1989 | formand |