Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Nymand Viborg Pedersen | 26.09.2018 | 15.12.2019 | direktør |
Jørgen John Rasmussen | 19.04.2017 | 26.09.2018 | direktør |
Hans-Henrik Steffensen | 15.10.2016 | 19.04.2017 | direktør |
Stig Nymand Viborg Pedersen | 28.09.2015 | 15.10.2016 | direktør |
Niels-Erik Frandsen | 10.12.2013 | 28.09.2015 | direktion |
Stig Nymand Viborg Pedersen | 14.08.2008 | 10.12.2013 | direktion |
Karsten Kallesø | 26.11.2006 | 14.08.2008 | direktion |
Jørgen Holm | 31.12.2002 | 26.11.2006 | direktion |
Stig Nymand Viborg Pedersen | 01.04.1985 | 31.12.2002 | direktion |
Niels-Erik Frandsen | 01.04.1985 | 28.11.1994 | direktion |
Tom Hasselstrøm | 01.04.1985 | 11.08.1993 | direktion |