Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Møller Sørensen | 28.10.2008 | 15.10.2010 | adm. dir |
Kaj Andreas Jensen Herse | 30.04.1984 | 28.10.2008 | direktion |
Per Lautrup Thomsen | 30.04.1984 | 13.01.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Erik Damkjær Iversen | 28.10.2008 | 15.10.2010 | bestyrelse |
Kaj Andreas Jensen Herse | 28.10.2008 | 15.10.2010 | formand |
Carsten Møller Sørensen | 29.08.2006 | 15.10.2010 | bestyrelse |
Henrik Rene Raarup | 27.09.2001 | 29.08.2006 | bestyrelse |
Knud Riis Johansen | 12.01.2000 | 27.09.2001 | bestyrelse |
Grethe Kirstine Herse | 30.04.1984 | 28.10.2008 | bestyrelse |
Per Lautrup Thomsen | 30.04.1984 | 12.01.2000 | bestyrelse |