Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Ejerskaber | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-07 tilføjes Bestyrelse: Henning Mørk-Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-06 fjernes Bestyrelse: Henning Mørk-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-07 tilføjes Direktion: Jesper Mørk-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-07 fjernes Direktion: Henning Mørk-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 1992-09-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NK INDUSTRI A/S. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 1992-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDISK KLIMA A/S. (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDISK KLIMA A/S. (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2023-06-01 fjernes Bestyrelse: Erik Mørk-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: email@nordiskklima.dk (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 tilføjes Bestyrelse: Lars Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-29 fjernes Bestyrelse: Poul Møller Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-29 tilføjes Vedtægter: 2018-05-29 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-19 tilføjes Bestyrelse: Jesper Mørk-Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2012-09-19 fjernes Bestyrelse: Jørgen Mørk-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde alle aktier i NORDISK KLIMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-19 tilføjes Vedtægter: 2012-09-19 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2012-09-19 fjernes Direktion: Jesper Mørk-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-12-06 tilføjes Legale ejere: Henning Mørk-Pedersen, Jesper Mørk-Pedersen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 1993-12-06 tilføjes Reelle ejere: Henning Mørk-Pedersen, Jesper Mørk-Pedersen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 1993-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 fjernes Direktion: Erik Mørk-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-04-11 fjernes Direktion: Jørgen Mørk-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1984-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 19, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-14 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Mørk-Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-04-14 tilføjes Direktion: Jørgen Mørk-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-14 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-14 tilføjes Navne: NORDISK KLIMA HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)