Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-03-23 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 90 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 24, 1620 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Revisor: KNUD COLSTED REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Bestyrelse: Benny Steen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-19 fjernes Direktion: Flemming Hother Obelitz Tvermoes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-11 tilføjes Vedtægter: 1985-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 24, 1620 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Bestyrelse: Benny Steen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Direktion: Flemming Hother Obelitz Tvermoes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 90 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Revisor: KNUD COLSTED REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)