Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-12-08 fjernes Navne: LIBERALIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 69, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET GEER & LYNGVIG, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-05 fjernes Direktion: Erling Brodersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-01 tilføjes Vedtægter: 1985-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresunds Alle 69, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Direktion: Erling Brodersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Navne: LIBERALIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET GEER & LYNGVIG, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)