Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-03-01 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET YDE-BOLIG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøsbrovej 22, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Bestyrelse: Poul Yde-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Direktion: Niels Christian Yde Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Revisor: Aksel Ronald Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-08 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET YDE-BOLIG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-07 fjernes Navne: ASX 6491 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, financiering og investering, herunder handel med pantebreve samt byggeri af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af Niels Christian Yde Nielsen som bestyrelsesmedlem alene eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-07 tilføjes Vedtægter: 1986-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøsbrovej 22, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Bestyrelse: Poul Yde-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Direktion: Niels Christian Yde Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Navne: ASX 6491 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Revisor: Aksel Ronald Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)