Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Kanstrup Larsen | 20.12.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thorkild Larsen | 01.04.1984 | 01.01.2008 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Christensen | 01.05.2014 | formand |
Poul Erik Marcussen | 29.04.2008 | bestyrelse |
Kim Kanstrup Larsen | 19.11.1998 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Else Agnethe Larsen | 20.12.2005 | 29.04.2008 | bestyrelse |
Stig Kanstrup Larsen | 14.11.2005 | 12.03.2015 | bestyrelse |
Thorkild Larsen | 19.11.1998 | 04.01.2013 | bestyrelse |
Jens Peter Ross Jensen | 19.11.1998 | 22.04.2009 | formand |
Else Agnethe Larsen | 19.11.1998 | 14.11.2005 | bestyrelse |