Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tobias Dahl Nielsen | 25.11.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Dahl Nielsen | 01.04.1984 | 25.11.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Frandsen | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Meidahl | 29.05.2020 | formand |
Tobias Dahl Nielsen | 12.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Dahl Nielsen | 25.11.2014 | 29.05.2020 | formand |
Hans Christian Kiærskou | 24.04.2007 | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bente Mariann Nielsen | 01.04.1984 | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Hindhede Kirkegaard | 01.04.1984 | 28.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henning Nielsen | 01.04.1984 | 22.05.1992 | bestyrelsesmedlem |